Data di nascita | Luogo di nascita | Nazionalità | Altezza | Peso | Informazioni | Squadre |
---|---|---|---|---|---|---|
12 marzo 2001 (23 anni) |
Berna (Svizzera) | Svizzera | 184 cm | - | Centrocampista di destra. In alternativa punta centrale o ala sinistra. |
Winterthur dal 1 luglio 2022 al 27 gennaio 2024 Como dal 28 gennaio 2024 |
Squadra | Dal | Al | Numero maglia |
---|---|---|---|
Winterthur | 01/07/2022 | 27/01/2024 | 17 |
Como | 28/01/2024 | tuttora presente | 70 |