Data di nascita | Luogo di nascita | Nazionalità | Altezza | Peso | Informazioni | Squadre |
---|---|---|---|---|---|---|
28 febbraio 2005 (19 anni) |
Italia | - | - |
Atalanta U20 dal 24 aprile 2023 al 3 agosto 2023 Villa Valle dal 4 agosto 2023 al 7 agosto 2023 Asti dal 8 dicembre 2023 |
Squadra | Dal | Al | Numero maglia |
---|---|---|---|
Atalanta U20 | 24/04/2023 | 03/08/2023 | - |
Villa Valle | 04/08/2023 | 07/08/2023 | - |
Asti | 08/12/2023 | tuttora presente | - |