Data di nascita | Luogo di nascita | Nazionalità | Altezza | Peso | Informazioni | Squadre |
---|---|---|---|---|---|---|
3 giugno 2005 (19 anni) |
Roma | Italia | - | - | Portiere. |
Roma U19 dal 30 aprile 2022 al 19 gennaio 2023 Ascoli U19 dal 20 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 Ascoli dal 1 luglio 2023 |
Squadra | Dal | Al | Numero maglia |
---|---|---|---|
Roma U19 | 30/04/2022 | 19/01/2023 | - |
Ascoli U19 | 20/01/2023 | 30/06/2023 | - |
Ascoli | 01/07/2023 | tuttora presente | 22 |